Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2015-01-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Leadsense ApS. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2017-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvangen 37, 2750 Ballerup (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Direktion: Bo Hillmann (direktion) (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-07 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Legale ejere: Bo Hillmann (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Navne: HILLMANN HOLDING IVS (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Stiftere: Bo Hillmann (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er formueforvaltning (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-10-23 tilføjes Vedtægter: 2015-10-23 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvangen 37, 2750 Ballerup (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Direktion: Bo Hillmann (direktion) (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2015-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-07 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Legale ejere: Bo Hillmann (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Navne: HILLMANN HOLDING IVS (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Stiftere: Bo Hillmann (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Vedtægter: 2015-01-07 (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2015-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-02)