Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Busk Andersen | 16.11.2017 | 01.05.2019 | direktør |
Esben Refsgaard Trier Lund | 05.05.2017 | 16.11.2017 | direktør |
Peter Liu Johansen | 18.12.2014 | 28.04.2017 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Busk Andersen | 16.11.2017 | 01.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Rytter | 05.05.2017 | 01.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kristensen | 05.05.2017 | 01.05.2019 | formand |
Esben Refsgaard Trier Lund | 05.05.2017 | 16.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Geert Winther Skovsgaard | 05.03.2015 | 05.05.2017 | bestyrelse |
Jacob Østergaard Bergenholtz | 05.03.2015 | 05.05.2017 | bestyrelse |
Jesper Wadum Nielsen | 05.03.2015 | 05.05.2017 | formand |
Peter Liu Johansen | 18.12.2014 | 05.05.2017 | bestyrelse |