Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aarstiderne Partners ApS. (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-12-22 tilføjes Direktion: Philip Peter Nicholas Thestrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havesvinget 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Legale ejere: Philip Peter Nicholas Thestrup (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2014-12-16 tilføjes Navne: P THESTRUP ApS (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-16 tilføjes Reelle ejere: Philip Peter Nicholas Thestrup (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2014-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Stiftere: Philip Peter Nicholas Thestrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Vedtægter: 2014-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)