Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde trænings- og undervisningsforløb, der målbart skaber og forbedrer grundlæggende skolefærdigheder hos børn, unge og voksne, samt aktiviteter knyttet dertil (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2023-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden eller af en direktør og 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2023-12-12 tilføjes Bestyrelse: Karen Bay Kønig (formand) (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2023-12-12 tilføjes Legale ejere: BAY KØNIG HOLDING ApS, Peer Kromann Nielsen, DEWI ApS, Karen Bay Kønig (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2023-12-11 fjernes Legale ejere: BAY KØNIG HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2023-12-12 tilføjes Reelle ejere: Jan Kønig (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2023-12-11 fjernes Reelle ejere: Jan Kønig (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2023-12-12 tilføjes Vedtægter: 2023-12-12 (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 24, 1., 3480 Fredensborg (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 24, 1., 3480 Fredensborg (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 24, 1., 3480 Fredensborg (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2017-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Carlsbergvej 24, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: jbk@doolexia.dk (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-05-30 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2014-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carlsbergvej 24, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2014-12-19 tilføjes Direktion: Jan Kønig (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med undervisning, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2014-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2014-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Legale ejere: BAY KØNIG HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2014-12-19 tilføjes Navne: DOOLEXIA ApS (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-12-19 tilføjes Reelle ejere: Jan Kønig (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2014-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2014-12-19 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2014-12-19 tilføjes Stiftere: BAY KØNIG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2014-12-19 tilføjes Vedtægter: 2014-12-19 (offentliggjort 2023-12-16)
Den 2014-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)