Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-05 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2014-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKANDINAVISK MAD- OG DRIKKEVARESELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-01-23)
Den 2021-01-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 6, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 22, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-06-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 22, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2014-12-16 tilføjes Direktion: Jes Daa Funder-Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Legale ejere: Jes Daa Funder-Mikkelsen (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2014-12-16 tilføjes Navne: AIRSPEED HOLDING ApS (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-12-16 tilføjes Reelle ejere: Jes Daa Funder-Mikkelsen (offentliggjort 2017-12-30)
Den 2014-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Stiftere: Jes Daa Funder-Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Vedtægter: 2014-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-12-19)
Den 2014-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)