Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: STORYREADER IVS. (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Oktobervænget 59, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Direktion: Anne Mette Kærgaard Olesen (direktion) (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-18 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Legale ejere: Anne Mette Kærgaard Olesen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Navne: KÆRGAARD OLESEN HOLDING IVS (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Reelle ejere: Anne Mette Kærgaard Olesen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Stiftere: Anne Mette Kærgaard Olesen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-04-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oktobervænget 59, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Direktion: Anne Mette Kærgaard Olesen (direktion) (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holding selskab for StoryReaders IVS samt beslægtet aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-12-18 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Legale ejere: Anne Mette Kærgaard Olesen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Navne: KÆRGAARD OLESEN HOLDING IVS (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Reelle ejere: Anne Mette Kærgaard Olesen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Stiftere: Anne Mette Kærgaard Olesen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Vedtægter: 2014-12-18 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-24)