Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Amstrup | 01.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Allentoft | 28.06.2022 | formand |
Lars Olaf Larsen | 14.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Lykke Talchow | 28.06.2022 | 01.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Colding-Jørgensen | 01.07.2020 | 28.06.2022 | formand |
Bjørn Allentoft | 01.07.2020 | 27.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Colding-Jørgensen | 01.10.2018 | 30.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Markussen | 08.08.2018 | 01.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
John Krøger | 31.08.2017 | 08.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bo Heide-Ottosen | 08.09.2015 | 31.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Holbech | 14.11.2014 | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Per Christian Hansen | 14.11.2014 | 01.07.2020 | formand |
John Krøger | 14.11.2014 | 08.09.2015 | bestyrelsesmedlem |