Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Vedtægter | Hjemmeside | Kapital | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 6. sal., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 6. sal., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@sitpack.dk (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 fjernes Kontaktoplysninger: info@sitpack.dk (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 tilføjes Legale ejere: JOENNER HOLDING ApS, MADS HOLST ApS, Friis og partnere ApS, Theo Ginman Holding ApS (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-11-08 fjernes Legale ejere: JOENNER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-11-09 tilføjes Reelle ejere: Jonas Lind-Bendixen (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-11-08 fjernes Reelle ejere: Jonas Lind-Bendixen (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-10-26 tilføjes Legale ejere: JOENNER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-10-26 fjernes Legale ejere: Theo Ginman Holding ApS, MADS HOLST ApS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-25 fjernes Legale ejere: JOENNER HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-26 tilføjes Reelle ejere: Jonas Lind-Bendixen (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-10-25 fjernes Reelle ejere: Jonas Lind-Bendixen (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-07-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: MADS HOLST ApS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Den Midtjyske Iværksætterfond (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2018-12-30 fjernes Legale ejere: MADS HOLST ApS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-27 fjernes Bestyrelse: Eric Korre Horten (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-01 tilføjes Vedtægter: 2017-08-01 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Ølund Friis (formand) (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-05-30 fjernes Bestyrelse: John Sohn Christensen (formand) (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-24 tilføjes Vedtægter: 2017-02-24 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-26 tilføjes Legale ejere: Theo Ginman Holding ApS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2016-09-25 fjernes Legale ejere: Theo Fischer Ginman (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 6. sal., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2016-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 6., 2300 København S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-07-06 tilføjes Hjemmeside: www.sitpack.dk (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 60.604,00 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-28 tilføjes Vedtægter: 2016-04-28 (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-11-30 tilføjes Bestyrelse: John Sohn Christensen (formand) (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2015-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 59.093,00 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2015-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2015-11-30 tilføjes Legale ejere: Jonas Lind-Bendixen, Den Midtjyske Iværksætterfond, JOENNER HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2015-11-30 fjernes Legale ejere: Jonas Lind-Bendixen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2015-11-29 fjernes Legale ejere: JOENNER HOLDING ApS, Jonas Lind-Bendixen, Nikolaj Nissen Bak (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-30 tilføjes Vedtægter: 2015-11-30 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 6., 2300 København S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 16, 4. tv., 1653 København V (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sitpack.dk (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-16 tilføjes Legale ejere: Theo Fischer Ginman (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 53.050,00 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-02-27 tilføjes Legale ejere: MADS HOLST ApS (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2015-02-27 tilføjes Vedtægter: 2015-02-27 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2014-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helgolandsgade 16, 4. tv., 1653 København V (offentliggjort 2015-09-30)
Den 2014-11-26 tilføjes Direktion: Jonas Lind-Bendixen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af handelsvarer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2014-12-02)
Den 2014-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2014-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Legale ejere: JOENNER HOLDING ApS, Jonas Lind-Bendixen, Nikolaj Nissen Bak (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2014-11-26 tilføjes Navne: SITPACK ApS (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-11-26 tilføjes Reelle ejere: Jonas Lind-Bendixen (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2014-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Stiftere: Theo Fischer Ginman, Sanne Bartels Petersen, Nikolaj Nissen Bak, JOENNER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2014-11-26 tilføjes Vedtægter: 2014-11-26 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2014-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)