Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PARKVEJ EJENDOMSSELSKAB A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2014-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porcelænshaven 5, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-11-19 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2014-12-11)
Den 2014-11-19 tilføjes Direktion: Kim Breyen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i ejendomme med henblik på udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2014-12-11)
Den 2014-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-11)
Den 2014-11-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-12-11)
Den 2014-11-19 tilføjes Legale ejere: Kim Breyen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2014-11-19 tilføjes Navne: BRIK EJENDOMME ApS (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-11-18 fjernes Navne: ApS STM NR. 2001 (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-11-10 tilføjes Navne: ApS STM NR. 2001 (offentliggjort 2014-11-27)
Den 2014-11-19 tilføjes Reelle ejere: Kim Breyen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2014-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-19 tilføjes Vedtægter: 2014-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-18)
Den 2014-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)