Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hjemmeside | Bibranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsparken 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsparken 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsparken 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsparken 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsparken 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsparken 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsparken 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-06-01 tilføjes Hjemmeside: 31867525 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 22, 1. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 tilføjes Bibranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 22, 1. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2021-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: nn@nnbygogmontage.dk (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 tilføjes Legale ejere: Nasir Mohibi (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Legale ejere: Khalil Allah Akhund-Zadeh (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 tilføjes Reelle ejere: Nasir Mohibi (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Reelle ejere: Khalil Allah Akhund-Zadeh (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-01 fjernes Direktion: Khalil Allah Akhund-Zadeh (direktør) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 72, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 fjernes Legale ejere: Nasir Mohibi (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-31 fjernes Reelle ejere: Nasir Mohibi (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 72, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 22, 1. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-02 tilføjes Direktion: Khalil Allah Akhund-Zadeh (direktør) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-01-02 tilføjes Legale ejere: Khalil Allah Akhund-Zadeh (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-01-02 tilføjes Reelle ejere: Nasir Mohibi, Khalil Allah Akhund-Zadeh (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Nasir Mohibi (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-02 tilføjes Vedtægter: 2021-01-02 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 22, 1. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationscentret 10, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-28 tilføjes Direktion: Nasir Mohibi (direktør) (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-28 fjernes Direktion: Sofia Raesa Saidi (direktør) (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-02 tilføjes Direktion: Sofia Raesa Saidi (direktør) (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-28 tilføjes Legale ejere: Nasir Mohibi (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-02-28 fjernes Legale ejere: Najibullah Nezrab (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-28 tilføjes Reelle ejere: Nasir Mohibi (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2019-02-28 fjernes Reelle ejere: Najibullah Nezrab (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-01-18 fjernes Direktion: Najibullah Nezrab (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationscentret 10, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2014-11-04 tilføjes Direktion: Najibullah Nezrab (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Opførelse af bygninger, renoverings og ombygning af bygninger både for private og erhvervs kunder, samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2014-11-24)
Den 2014-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Legale ejere: Najibullah Nezrab (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2014-11-04 tilføjes Navne: N.N. BYG & MONTAGE ApS (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-11-04 tilføjes Reelle ejere: Najibullah Nezrab (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2014-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Stiftere: Najibullah Nezrab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Vedtægter: 2014-11-04 (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2014-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)