Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 27, kl. th., 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Mågevej 11, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2023-06-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 tilføjes Binavne: few of us ApS, The Amateur Art Establishment ApS, JERN OG JORD ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Binavne: gabrielboedkerj ivs, few of us ivs, JERN OG JORD ivs (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Formål: Salg af unika kunst, kunstinstallationer, produktion af musik, distribution af musik, optræden som kunster og dertil afholdning af events inden for den kunsteriske branche. Dertil konsulent virksomhed indenfor geofysik og geologi. Samt andet efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomheden. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-08 tilføjes Navne: The Quarry ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-07 fjernes Navne: The Amateur Art Establishment ivs (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-08 tilføjes Vedtægter: 2021-10-08 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 11, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2021-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Odinsgade 22, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-08-28)
Den 2021-07-12 tilføjes Binavne: JERN OG JORD ivs (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-07-11 fjernes Binavne: the a.a.e ivs (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-12 tilføjes Vedtægter: 2021-07-12 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-07-01 tilføjes Bibranche: Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-03-05 tilføjes Bibranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-05 tilføjes Binavne: the a.a.e ivs, gabrielboedkerj ivs, few of us ivs (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-03-04 fjernes Binavne: FEWOFUS.DK IVS, FEW OF US RECORDS IVS (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2021-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af unika kunst, malerier, produktion af musik, distribution af musik, optræden som kunster og dertil afholdning af events inden for den kunsteriske branche. Alt materiale bliver som udgangspunkt produceret af samme kunstner. Samt andet efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomheden. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-03-05 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-04 fjernes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-05 tilføjes Navne: The Amateur Art Establishment ivs (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-03-04 fjernes Navne: FEW OF US IVS (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2021-03-05 tilføjes Vedtægter: 2021-03-05 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsgade 22, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-08-28)
Den 2021-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Bregnerødvej 17, 3520 Farum (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-04 tilføjes Hjemmeside: gabrielboedkerj.com (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-03 fjernes Hjemmeside: www.fewofus.dk (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-04 tilføjes Kontaktoplysninger: gabrielboedkerj@gmail.com (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-03 fjernes Kontaktoplysninger: gbj@fewofus.dk (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-10-28 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2020-10-28 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-10-28 (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2020-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2020-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2020-10-27 fjernes Regnskabs år: --10-27 (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2020-10-27 fjernes Regnskabs år: --10-28 (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Bregnerødvej 17, 3520 Farum (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2017-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Mågevej 11, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 11, st., 7100 Vejle (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Haderslevgade 7, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-07-19 (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-07-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2017-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-07-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-23 tilføjes Direktion: Gabriel Obafemi Sebastian Bødker Johnson (direktør) (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-05-03 fjernes Direktion: Gabriel Obafemi Sebastian Bødker Johnson (adm. dir.) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-03-08 tilføjes Hjemmeside: www.fewofus.dk (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2017-03-08 tilføjes Kontaktoplysninger: gbj@fewofus.dk (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2017-03-01 tilføjes Legale ejere: Gabriel Obafemi Sebastian Bødker Johnson (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-03-01 fjernes Legale ejere: Christoffer Rosborg Nielsen (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2017-03-01 tilføjes Reelle ejere: Gabriel Obafemi Sebastian Bødker Johnson (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-02-28 fjernes Legale ejere: Gabriel Obafemi Sebastian Bødker Johnson (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haderslevgade 7, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2016-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 17, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-08-04 tilføjes Bibranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-08-04 tilføjes Direktion: Gabriel Obafemi Sebastian Bødker Johnson (adm. dir.) (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-08-04 fjernes Direktion: Christoffer Rosborg Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-04 tilføjes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2015-08-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2014-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 17, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-10-28 tilføjes Binavne: FEWOFUS.DK IVS, FEW OF US RECORDS IVS (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2014-10-28 tilføjes Direktion: Christoffer Rosborg Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af musikalske værker, produktion af musik, distribution af musik, oprethavsholdere af licens, management for de tilskrevet artister samt koncert arrangerering. Samt andet efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomheden. (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2014-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2014-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Legale ejere: Gabriel Obafemi Sebastian Bødker Johnson, Christoffer Rosborg Nielsen (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2014-10-28 tilføjes Navne: FEW OF US IVS (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2014-10-28 tilføjes Regnskabs år: --10-27 (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2014-10-28 tilføjes Regnskabs år: --10-28 (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2014-10-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Stiftere: Christoffer Rosborg Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-10-28 tilføjes Vedtægter: 2014-10-28 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2014-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2014-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-03)