Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDSKOVS ENTREPRISE ApS. (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2014-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 9. april 2019 IVS.. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2018-10-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Donkey Invest IVS. (offentliggjort 2018-10-06)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2015-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: nordskov@c.dk (offentliggjort 2015-04-05)
Den 2014-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landerslevvej 26, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2014-10-29 tilføjes Direktion: Christian Nordskov Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Legale ejere: Christian Nordskov Jensen (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Navne: NORDSKOVS HOLDING ApS (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2014-10-29 tilføjes Reelle ejere: Christian Nordskov Jensen (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2014-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Stiftere: Christian Nordskov Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Vedtægter: 2014-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2014-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)