Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-01-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-20 fjernes Legale ejere: John Louny Jensen (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-04-30 tilføjes Reelle ejere: Anette Rifbjerg Jølst (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Jølst, Jenny Felicia Schmidt (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-02-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Jølst (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-01-31 fjernes Legale ejere: Henrik Jølst (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-01-29 tilføjes Legale ejere: John Louny Jensen (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-01-28 fjernes Legale ejere: John Louny Jensen (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-01-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-30 tilføjes Legale ejere: John Louny Jensen, Anette Rifbjerg Jølst (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2016-04-29 fjernes Legale ejere: Anette Rifbjerg Jølst (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-03-16 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-09 tilføjes Navne: SIMPLY COURIER ApS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-08 fjernes Navne: SIMPLY COURIER IVS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-09 tilføjes Vedtægter: 2016-03-09 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2014-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østersøvej 76, 4872 Idestrup (offentliggjort 2014-10-29)
Den 2014-10-28 tilføjes Direktion: Henrik Jølst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2014-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000,00 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2014-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Kontaktoplysninger: jolst2000@Yahoo.dk (offentliggjort 2014-11-21)
Den 2014-10-28 tilføjes Legale ejere: Anette Rifbjerg Jølst, Henrik Jølst (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2014-10-28 tilføjes Navne: SIMPLY COURIER IVS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2014-10-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Stiftere: Henrik Jølst, Anette Rifbjerg Jølst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-28 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2014-10-28 tilføjes Vedtægter: 2014-10-28 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2014-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2014-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)