Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Reelle ejere | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Bibranche | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-10 tilføjes Navne: DANICO ApS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-09 fjernes Navne: DANICO IVS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-10 tilføjes Vedtægter: 2020-07-10 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-07-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-22 tilføjes Reelle ejere: Andreas Bleken Østergaard, Lars Jørgen Østergaard (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-21 fjernes Reelle ejere: Andreas Bleken Østergaard, Lars Jørgen Østergaard (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Bestyrelse: Helena Bleken Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-03-22 fjernes Legale ejere: Helena Bleken Østergaard, Julia Bleken Krøjer (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-26 tilføjes Bestyrelse: Lars Jørgen Østergaard (næstformand) (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 fjernes Bestyrelse: Lars Jørgen Østergaard (formand) (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-26 fjernes Bibranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@danico.dk (offentliggjort 2016-01-17)
Den 2016-01-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2016-01-17)
Den 2015-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fortevej 94, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørvangen 2, 8520 Lystrup (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2014-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørvangen 2, 8520 Lystrup (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2014-10-23 tilføjes Bestyrelse: Lars Jørgen Østergaard (formand) (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2014-10-23 tilføjes Bibranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2014-10-23 tilføjes Direktion: Lars Jørgen Østergaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med IT- udvikling, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-23 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2014-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2014-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-23 tilføjes Legale ejere: Helena Bleken Østergaard, Julia Bleken Krøjer, Andreas Bleken Østergaard, Lars Jørgen Østergaard (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2014-10-23 tilføjes Navne: DANICO IVS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2014-10-23 tilføjes Reelle ejere: Andreas Bleken Østergaard, Lars Jørgen Østergaard (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2014-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-23 tilføjes Stiftere: Lars Jørgen Østergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-23 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-01-17)
Den 2014-10-23 tilføjes Vedtægter: 2014-10-23 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2014-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2014-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)