Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Damgaard Øe Nørgaard | 03.07.2022 | 20.08.2024 | adm. dir |
Charlotte Buur Poulsen | 05.01.2022 | 03.07.2022 | adm. dir |
Morten Smedstad | 09.09.2014 | 05.01.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Nørgaard | 03.07.2022 | 20.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mark Damgaard Øe Nørgaard | 03.07.2022 | 20.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bettina Damgaard Øe Nørgaard | 03.07.2022 | 20.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Nørgaard | 03.07.2022 | 20.08.2024 | formand |
Charlotte Buur Poulsen | 05.01.2022 | 03.07.2022 | formand |
Bodil Madsen | 04.05.2017 | 03.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Fabricius | 04.05.2017 | 03.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Jensen | 17.02.2015 | 04.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Frank Simonsen | 17.02.2015 | 04.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Smedstad | 09.09.2014 | 05.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Buur Poulsen | 09.09.2014 | 17.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Michael Fabricius | 09.09.2014 | 17.02.2015 | bestyrelsesmedlem |