Formål |
---|
Selskabets formål er at erhverve, udvikle, udleje og afhænde fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed, samt at besidde kapitalandele i andre selskaber. |
Sidst opdateret den 06.07.2015 og angivet som gældende fra 06.07.2015 (3372 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at erhverve, udvikle, udleje og afhænde fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed, samt at besidde kapitalandele i andre selskaber | 06.07.2015 | |
Selskabets formål er at udvikle et eksklusivt motormekka for både udstilling, opbevaring, salg, service og produktion af eksklusive biler, både og motorcykler herunder at udleje lokaler til specialfirmaer til understøtning af konceptet | 05.09.2014 | 05.07.2015 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 04.03.2015 og angivet som gældende fra 05.09.2014 (3676 dage). |
Branche |
---|
Udlejning af erhvervsejendomme (682040). |
Sidst opdateret den 28.01.2020 og angivet som gældende fra 02.12.2019 (1762 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Udlejning af erhvervsejendomme (682040) | 02.12.2019 | |
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (451120) | 01.12.2019 | 01.12.2019 |
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (451120) | 01.11.2014 | 30.11.2019 |
Uoplyst (999999) | 05.09.2014 | 31.10.2014 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 05.09.2014 (3676 dage). |
Revisor |
---|
EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
Sidst opdateret den 04.11.2022 og angivet som gældende fra 01.11.2022 (697 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
EY Godkendt Revisionspartnerselskab | 01.11.2022 | |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 05.09.2014 | 01.11.2022 |
Virksomhedsform |
---|
60. |
Sidst opdateret den 05.09.2014 og angivet som gældende fra 05.09.2014 (3676 dage). |
Kontaktoplysninger |
---|
hh@kirkkapital.dk. |
Sidst opdateret den 14.12.2016 og angivet som gældende fra 06.12.2016 (2853 dage). |
Telefonnummer |
---|
33445000. |
Sidst opdateret den 14.12.2016 og angivet som gældende fra 06.12.2016 (2853 dage). |
Navne |
---|
KirkGarage A/S. |
Sidst opdateret den 06.07.2015 og angivet som gældende fra 30.06.2015 (3378 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
KirkGarage A/S | 30.06.2015 | |
MYGARAGE A/S | 05.09.2014 | 29.06.2015 |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene. |
Sidst opdateret den 04.03.2015 og angivet som gældende fra 05.09.2014 (3676 dage). |
Fortolkning (3 tegningsmuligheder) |
---|
bestyrelsen |
2 bestyrelsesmedlemmer + |
1 direktør |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Udlejning af erhvervsejendomme | 01.07.2015 | 01.12.2019 |
Virksomheden har ikke ændret Bibranche i sin levetid. |