Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Byager 7, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 fjernes Direktion: Bo Benzon Hauch (direktion) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 fjernes Kontaktoplysninger: sososoft@byager7.dk (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 fjernes Legale ejere: Bo Benzon Hauch (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 fjernes Navne: SOSOSOFT ApS (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 fjernes Reelle ejere: Bo Benzon Hauch (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-05-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: sososoft@byager7.dk (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byager 7, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Direktion: Bo Benzon Hauch (direktion) (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomheden, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Legale ejere: Bo Benzon Hauch (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Navne: SOSOSOFT ApS (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Reelle ejere: Bo Benzon Hauch (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Vedtægter: 2014-08-13 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2014-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: BESTBRAINS 2004 A/S. (offentliggjort 2018-06-06)