Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AUTODANIA BILCENTER ApS. (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-06-29 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2014-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doktor Willesvej 20, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2014-09-09)
Den 2014-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandbovej 21, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2014-09-09)
Den 2014-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kj@autodania.dk (offentliggjort 2014-09-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandbovej 21, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2014-09-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Direktion: Kim Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Legale ejere: Kim Jørgensen (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2014-05-30 tilføjes Navne: SINOS HOLDING ApS (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2014-05-30 tilføjes Reelle ejere: Kim Jørgensen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2014-05-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2014-05-30 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2014-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)