Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kapital | Navne | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@novataris.com (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 fjernes Kontaktoplysninger: finance@novataris.com (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-24 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-04-24 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Reelle ejere: David Flenstrup Bender, Lars Mikael Nordgren, Troels Parbst (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-05-21 fjernes Reelle ejere: Casper Thomsen (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-05-20 fjernes Reelle ejere: Lars Mikael Nordgren, David Flenstrup Bender, Troels Parbst (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2019-05-15 tilføjes Vedtægter: 2019-05-15 (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2019-05-15 fjernes Bestyrelse: Casper Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 43, 1051 København K (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 43, 1051 København K (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-29 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2016-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 43, 1051 København K (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2016-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-08 tilføjes Bestyrelse: Casper Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2016-07-08 tilføjes Hjemmeside: www.novataris.com (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-08 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@novataris.com (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2016-07-07 fjernes Kontaktoplysninger: ct@novataris.com (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-08 tilføjes Navne: NOVATARIS A/S (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-07 fjernes Navne: NOVATARIS APS (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-07-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2016-07-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2016-07-08 tilføjes Vedtægter: 2016-07-08 (offentliggjort 2019-05-19)
Den 2016-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-08 fjernes Direktion: Casper Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-10 tilføjes Direktion: Troels Parbst (direktør) (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-12-10 tilføjes Vedtægter: 2015-12-10 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-01 tilføjes Reelle ejere: Troels Parbst (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-04-20 tilføjes Navne: NOVATARIS APS (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-04-19 fjernes Navne: NOVATARIS IVS (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2015-04-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-20 tilføjes Vedtægter: 2015-04-20 (offentliggjort 2015-12-19)
Den 2015-04-01 tilføjes Vedtægter: 2015-04-01 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-04-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-20 fjernes Revisor: ADDCO P/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-04-01 tilføjes Direktion: David Flenstrup Bender (direktør) (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-04-01 tilføjes Reelle ejere: David Flenstrup Bender (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2015-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenkærgård 4, 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: ADDCO P/S GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ct@novataris.com (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2014-09-01 tilføjes Legale ejere: NOVATARIS GROUP ApS (offentliggjort 2015-07-04)
Den 2014-09-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Mikael Nordgren, Casper Thomsen (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2014-08-31 fjernes Kontaktoplysninger: ct@navataris.com (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-08-13 tilføjes Kontaktoplysninger: ct@navataris.com (offentliggjort 2014-11-12)
Den 2014-08-31 fjernes Legale ejere: NOVATARIS GROUP ApS (offentliggjort 2015-07-04)
Den 2014-08-13 tilføjes Legale ejere: NOVATARIS GROUP ApS (offentliggjort 2015-07-04)
Den 2014-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenkærgård 4, 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2014-08-13 tilføjes Direktion: Casper Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med IT konsulent ydelser - rådgivning samt IT løsninger, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-08-13 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-08-13 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2014-09-16)
Den 2014-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200,00 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-08-13 tilføjes Navne: NOVATARIS IVS (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-08-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2014-08-13 tilføjes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-08-13 tilføjes Stiftere: NOVATARIS GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af begge direktører i forening. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-08-13 tilføjes Vedtægter: 2014-08-13 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2014-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)