Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Schaldemosevej 14, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Bibranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Direktion: Janne Aagaard Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-23 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Hjemmeside: mediekursus.dk (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Kontaktoplysninger: janne@mediekursus.dk (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Legale ejere: Janne Aagaard Jensen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Navne: MEDIEKURSUS.DK IVS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Reelle ejere: Janne Aagaard Jensen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Stiftere: Janne Aagaard Jensen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schaldemosevej 14, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelvangsvej 43, 8920 Randers NV (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelvangsvej 43, 8920 Randers NV (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2018-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Smallegade 26, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-03-29)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-03 tilføjes Bibranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 26, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-03-29)
Den 2015-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Smallegade 26, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2015-04-29 tilføjes Hjemmeside: mediekursus.dk (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2015-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: janne@mediekursus.dk (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 26, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2014-07-23 tilføjes Direktion: Janne Aagaard Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med uddannelse og kurser og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-23 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200,00 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Legale ejere: Janne Aagaard Jensen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Navne: MEDIEKURSUS.DK IVS (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Reelle ejere: Janne Aagaard Jensen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Stiftere: Janne Aagaard Jensen (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Vedtægter: 2014-07-23 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2014-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-24)