Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peder Tang | 08.07.2014 | 29.04.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gitte Tang | 31.05.2019 | 29.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Rasmus Bek | 20.06.2017 | 29.04.2024 | formand |
Finn Nyholm Albertsen | 20.06.2017 | 31.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peder Tang | 08.07.2014 | 29.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Fisker | 08.07.2014 | 20.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Ammitzbøll Tang-Henriksen | 08.07.2014 | 20.06.2017 | formand |