Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-29 tilføjes Bestyrelse: Peter Hougaard Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2019-03-29 fjernes Bestyrelse: Søren Jens Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 11, 8860 Ulstrup (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2014-07-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Jens Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Bent Jens Rytter Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sikre Ulstrupområdet et forsamlingshus samt alt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: KLIT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2014-07-01 tilføjes Navne: RESTAURANT GUDENÅEN AF 2014 ApS (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Stiftere: Verner Rigtrup, Torben Markussen, TVH-INVEST ApS, TECCLUSTER A/S, Søren Stougaard Dalby, SUPERKØB THORSØ A/S, SCHURMANN HOLDING A/S, SBV HOLDING ApS, Peter Hougaard Pedersen, Peder Jørn Lund, Ole Krogh Nielsen, Niels Christian Friis, Morten Pallesgaard, Marianne Remmer Rigtrup, Mads Nørgaard Christensen, Lars Holk Storgaard, Klaus Kaalbye, Kenneth Højgaard Christensen, Kasper Hviid Hansen, KLIT HOLDING ApS, Jørgen Vestergaard Andersen, Jørgen Lakkenborg Kristensen, Jens Hebsgaard Nielsen, Jens Christian Nedergaard Kjeldsen, JOHN HANSEN, ULSTRUP HOLDING ApS, Inger Marie Stensby Konradsen, Inge Christoffersen, Henny Vistesen, Helle Solveig Friis, HOLM HOLDING HVORSLEV ApS, HOLDINGSELSKABET PKN AF 15/1 2009 ApS, Claus Meldgaard Jensen, Camilla Juhl Storgaard, BØGH HOLDING ApS, Bjarne Zimmer, Birgitte Røjkjær Vraa, Bente Hebsgaard Nielsen, Bent Stordal Jensen, Allan Bastrup Kræmer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)