Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Vedtægter: 2023-02-01 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2014-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HP15 ApS. (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2014-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VALBY EJENDOMSSERVICE ApS. (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2014-07-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Driftsselskabet af 14. juli 2014 ApS. (offentliggjort 2017-03-19)
Den 2015-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Driftsselskabet af 14. juli 2014 ApS. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-08)
Den 2020-11-01 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2020-11-08)
Den 2020-10-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-08)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-13 tilføjes Legale ejere: Anna Paaske Tveskov, Sidsel Paaske Tveskov, Mikkel Tveskov Paaske, Bjarne Tveskov (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2016-07-12 fjernes Legale ejere: Bjarne Tveskov (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-13 tilføjes Reelle ejere: Anna Paaske Tveskov, Sidsel Paaske Tveskov, Mikkel Tveskov Paaske, Bjarne Tveskov (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2016-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-11 tilføjes Vedtægter: 2016-07-11 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-30 tilføjes Legale ejere: Bjarne Tveskov (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyttevej 24, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2014-06-27)
Den 2014-06-23 tilføjes Direktion: Bjarne Tveskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og at agere som holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2014-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Navne: 2T INVEST ApS (offentliggjort 2014-06-27)
Den 2014-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-08)
Den 2014-06-23 tilføjes Stiftere: Bjarne Tveskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Vedtægter: 2014-06-23 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-27)
Den 2014-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)