Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bjarne Tveskov | 30.06.2014 | 12.07.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Driftsselskabet af 14. juli 2014 ApS (CVR 36052767) | NORMAL | 31.12.2015 | 10,00-14,99% | 50,00-66,66% |
HP15 ApS (CVR 33393741) | NORMAL | 30.06.2014 | 100,00% | 100,00% |
VALBY EJENDOMSSERVICE ApS (CVR 25431499) | NORMAL | 30.06.2014 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Driftsselskabet af 14. juli 2014 ApS (CVR 36052767) | NORMAL | 14.07.2014 | 30.12.2015 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |