Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Jensen(virk.: 50) | 2,08 % | 2,08 % | 2,08 % | 2,08 % |
Morten Bruun Steiner(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vagn Ove Sørensen(virk.: 47) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,26 % |
Jakob Holmen Kraglund(virk.: 20) | 5,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % |
Liselotte Poulsen(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jannik Kruse Petersen(virk.: 29) | 3,45 % | 3,45 % | 3,45 % | 3,45 % |
Rikke Kjær Nielsen(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anders Svanholm Rosenbeck(virk.: 13) | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % |
Lars Dybkjær(virk.: 86) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Peter Kromann(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jakob Schou(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,25 % | 1,88 % | 1,88 % | 2,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Morten Bruun Steiner | 01.01.2007 | Heslegårdsvej 47, 2900 Hellerup |
Anders Svanholm Rosenbeck | ||
Rikke Kjær Nielsen | 01.04.2008 | Mosehøjvej 36, 2920 Charlottenlund |
Lars Dybkjær | 01.05.2012 | Aurehøjvej 11, 2900 Hellerup |
Jakob Schou | 01.02.2016 | Åbrinken 18, 4000 Roskilde |
Jannik Kruse Petersen | 31.03.2016 | Tesch Alle 10, 2840 Holte |
Morten Jensen | 01.02.2018 | Egtoftevej 7, 2950 Vedbæk |
Christian Peter Kromann | 23.03.2018 | Skydebanevej 9, 4000 Roskilde |
Jakob Holmen Kraglund | 01.09.2020 | Jægersborg Alle 25, 2920 Charlottenlund |
Liselotte Poulsen | 01.03.2021 | Frederik VI's Alle 12, 2000 Frederiksberg |
Vagn Ove Sørensen |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BUSINESS ENGAGEMENT GROUP DENMARK ApS | 41762322 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Sapiens Denmark A/S | 19989348 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
SignUp Software Denmark ApS | 37049697 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
27.06.2014 | 12,17 (km) | Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup | Bredevej 2, 2830 Virum |
01.09.2022 | 12,34 (km) | Bredevej 2, 2830 Virum | Lyngbyvej 2, 2100 København Ø |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 23.12.2022 og angivet som gældende fra 10.06.2014 (3074 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Thordal Vind | 30054644 |
Thor Damgaard Holding ApS | 37699853 |
Thordarson Arkitekter | 40836403 |
Thorden | 16007838 |
THOR DENMARK HOLDING ApS | 35868771 |
THOR DEVELOPMENT ApS | 35239103 |
Thor Development Group ApS | 42842656 |
Thordig v/Jens Thorsen | 27533027 |
Thordin ApS | 39577445 |
Thordis Drofn | 43036254 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Jensen(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden. | 32 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 |
Morten Bruun Steiner(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Vagn Ove Sørensen(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden. | 26 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 |
Jakob Holmen Kraglund(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Liselotte Poulsen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Jannik Kruse Petersen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Rikke Kjær Nielsen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Anders Svanholm Rosenbeck(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Lars Dybkjær(virk.: 86) Ikke aktiv i virksomheden. | 52 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Christian Peter Kromann(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Jakob Schou(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 59 % | 0 % | 0 % | 2 % | 32 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Jensen(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 11 | 1 | 28 |
Morten Bruun Steiner(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 12 | 1 | 4 |
Vagn Ove Sørensen(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden | 37 | 4 | 1 | 6 |
Jakob Holmen Kraglund(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 14 | 3 | 2 |
Liselotte Poulsen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 5 | 1 | 3 |
Jannik Kruse Petersen(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden | 34 | 8 | 0 | 8 |
Rikke Kjær Nielsen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 7 | 0 | 2 |
Anders Svanholm Rosenbeck(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 9 | 0 | 3 |
Lars Dybkjær(virk.: 86) Ikke aktiv i virksomheden | 77 | 43 | 0 | 27 |
Christian Peter Kromann(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 5 | 0 | 3 |
Jakob Schou(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 13 | 0 | 8 |
Sum | 232 | 131 | 7 | 94 |
Pct. | 50 % | 28 % | 2 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |