Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | xbrl | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunebjergvej 367, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Bestyrelse: Neeru Møller (formand) (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Bibranche: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Binavne: CORPUS KENKO ApS, CORPUS HEALTH ApS, CHIT ApS, CHAT ApS, CH ENTERPRISE ApS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Direktion: Neeru Møller (direktion) (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-09 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Kontaktoplysninger: neeru@image.dk (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Navne: CORPUS HUMANUM ApS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Stiftere: Neeru Møller (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-11-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-06-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-06-08 tilføjes Vedtægter: 2016-06-08 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: neeru@image.dk (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunebjergvej 367, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Bestyrelse: Neeru Møller (formand) (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Binavne: CORPUS KENKO ApS, CORPUS HEALTH ApS, CHIT ApS, CHAT ApS, CH ENTERPRISE ApS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Direktion: Neeru Møller (direktion) (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved salg af IT ydelser, samt salg af ydelser indenfor helse og velvære og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2014-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-09 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Navne: CORPUS HUMANUM ApS (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Stiftere: Neeru Møller (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør: Neeru S. Møller (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2014-05-09 tilføjes Vedtægter: 2014-05-09 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2014-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-11)