Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Byrgesen Hansen | 21.01.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Boje Espesen | 24.05.2019 | 21.01.2020 | direktør |
Lars Patrik Hall | 19.05.2014 | 24.05.2019 | direktør |
Klaus Søgaard | 15.05.2014 | 19.05.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Hansen | 10.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lildballe | 10.11.2021 | formand |
Michael Byrgesen Hansen | 21.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Lildballe | 08.06.2020 | 09.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Helge Krogsbøl | 24.05.2019 | 10.11.2021 | formand |
Kristian Bo Lorentzen | 24.05.2019 | 08.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Leif Boje Espesen | 24.05.2019 | 21.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jan Magnus Nordholm | 19.05.2014 | 24.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Patrik Hall | 19.05.2014 | 24.05.2019 | formand |
Klaus Søgaard | 15.05.2014 | 19.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anders Ørjan Jensen | 15.05.2014 | 19.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jakob Skaadstrup Andersen | 15.05.2014 | 19.05.2014 | formand |