Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Rolf Dannefær Schwartz | 22.04.2014 | 22.01.2019 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Lindberg Husum | 23.09.2015 | 22.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Rolf Dannefær Schwartz | 23.09.2015 | 22.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Johny Peder Leed | 23.09.2015 | 22.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Henrik Seindal | 23.09.2015 | 22.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Gruth Winding | 23.09.2015 | 22.01.2019 | formand |
Jonas Lie | 23.09.2015 | 16.02.2018 | bestyrelsesmedlem |