Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 11, 8900 Randers C (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-24 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Navne: E BAK EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Stiftere: E BAK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2016-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2016-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-10-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Erik Bak Christensen (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 11, 8900 Randers C (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Direktion: Erik Bak Christensen (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt udlejning heraf og formidling af kvalitetsheste samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-24 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Navne: E BAK EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Stiftere: E BAK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2014-04-24 tilføjes Vedtægter: 2014-04-24 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)