Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | xbrl | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbygade 108, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Bibranche: Supermarkeder (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-01 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Kontaktoplysninger: 2018091@minkobmand.dk (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Legale ejere: KAJA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Navne: MIN KØBMAND SILKEBORG ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Reelle ejere: Agnete Rasmussen, Jesper Rasmussen (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Stiftere: Jesper Rasmussen, Agnete Rasmussen (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 fjernes Direktion: Agnete Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-11-05 tilføjes Vedtægter: 2018-11-05 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2018-11-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbygade 108, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Bibranche: Supermarkeder (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Direktion: Agnete Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2014-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive købmandsbutik samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2014-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-01 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: 2018091@minkobmand.dk (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Legale ejere: KAJA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Navne: MIN KØBMAND SILKEBORG ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Reelle ejere: Agnete Rasmussen, Jesper Rasmussen (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Stiftere: Jesper Rasmussen, Agnete Rasmussen (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2014-02-05 tilføjes Vedtægter: 2014-02-05 (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2014-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2014-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-13)