Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedgade 31, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Binavne: Tømrerfirmaet Øbro aps (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-15 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Kontaktoplysninger: belindazoehumble@hotmail.com (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Legale ejere: Belinda Zoe Humble (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Navne: HUMBLE ApS (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Reelle ejere: Belinda Zoe Humble (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Stiftere: Carlo Roberto Mandrup Humble (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2014-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Anton Gruppen ApS. (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2023-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-07)
Den 2023-04-05 Statstidende Dekret
Den 2023-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-04-07)
Den 2023-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-07)
Den 2023-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-06-01 fjernes Direktion: Belinda Zoe Humble (direktør) (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedgade 31, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2021-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedgade 31, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-08)
Den 2021-08-08 tilføjes Kontaktoplysninger: belindazoehumble@hotmail.com (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2021-08-07 fjernes Kontaktoplysninger: carlo.humble@gmail.com (offentliggjort 2021-08-08)
Den 2020-09-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedgade 31, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-08-08)
Den 2020-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolandsvej 15, 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-15 tilføjes Binavne: Tømrerfirmaet Øbro aps (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Belinda Zoe Humble (direktør) (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2020-04-01 fjernes Direktion: Carlo Roberto Mandrup Humble (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: Belinda Zoe Humble (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: Carlo Roberto Mandrup Humble (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Belinda Zoe Humble (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2020-04-01 fjernes Reelle ejere: Carlo Roberto Mandrup Humble (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2020-03-31 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolandsvej 15, 2605 Brøndby (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2018-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Haveselskabetsvej 5, 1. tv., 1823 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2017-12-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haveselskabetsvej 5, 1. tv., 1823 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2017-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundedammen 54, 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Mæglervirksomhed med rådgivning, finansiering og investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2017-08-01 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-08-01 tilføjes Vedtægter: 2017-08-01 (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2017-07-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundedammen 54, 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Torpedammen 53, 2605 Brøndby (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: carlo.humble@gmail.com (offentliggjort 2021-08-08)
Den 2015-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2015-09-24 tilføjes Vedtægter: 2015-09-24 (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2014-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torpedammen 53, 2605 Brøndby (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Direktion: Carlo Roberto Mandrup Humble (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering og investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2014-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-15 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2014-01-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2014-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2014-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2014-01-15 tilføjes Legale ejere: Carlo Roberto Mandrup Humble (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2014-01-15 tilføjes Navne: HUMBLE ApS (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2014-01-15 tilføjes Reelle ejere: Carlo Roberto Mandrup Humble (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2014-01-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2014-01-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2014-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2014-01-15 tilføjes Stiftere: Carlo Roberto Mandrup Humble (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2014-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2014-01-15 tilføjes Vedtægter: 2014-01-15 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2014-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2014-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-08)