Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 24, 1. 5., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-09 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-07 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-07 fjernes Kontaktoplysninger: mte@axonet.dk (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-07 fjernes Legale ejere: Mads Toft Enevoldsen (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-07 fjernes Navne: AXONET IVS (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-07 fjernes Stiftere: Mads Toft Enevoldsen (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-12-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 fjernes Direktion: Mads Toft Enevoldsen (direktion) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-01-12 tilføjes Legale ejere: Mads Toft Enevoldsen (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med henblik på handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Mads Toft Enevoldsen og Mathias Aabo Wehrsdorf (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-09-23 tilføjes Vedtægter: 2014-09-23 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 24, 1. 5., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevænget 85, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-04-02)
Den 2014-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: mte@axonet.dk (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevænget 85, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-04-02)
Den 2014-01-09 tilføjes Direktion: Mads Toft Enevoldsen (direktion) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2014-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-09 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-01-09 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-01-09 tilføjes Navne: AXONET IVS (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-01-09 tilføjes Stiftere: Mads Toft Enevoldsen (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2014-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)