Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 94, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-18 fjernes Direktion: Jan Poul Sissener Bonafede (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-14 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-18 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-18 fjernes Legale ejere: Quinto ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-18 fjernes Navne: IMMOBILIARE ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-18 fjernes Reelle ejere: Jan Poul Sissener Bonafede, Jan Nørgaard Crone (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-18 fjernes Stiftere: AVERI HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2014-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: IMMOBILIARE ØSTTOFTEVEJ ApS. (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2015-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Quarto ApS. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2017-08-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Mariehøj 2 IVS. (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-30 tilføjes Direktion: Jan Poul Sissener Bonafede (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-03-30 fjernes Direktion: Jan Nørgaard Crone (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Quinto ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Corona Holding ApS, AVERI HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Poul Sissener Bonafede, Jan Nørgaard Crone (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Jan Poul Sissener Bonafede, Jan Nørgaard Crone (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 94, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2021-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilevad 3, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-07-24)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilevad 3, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-07-24)
Den 2020-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fort Alle 13, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-09-17 tilføjes Direktion: Jan Nørgaard Crone (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-30)
Den 2019-09-17 fjernes Direktion: Jan Poul Sissener Bonafede (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Corona Holding ApS, AVERI HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Nørgaard Crone (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: AVERI HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2013-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fort Alle 13, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2013-11-14 tilføjes Direktion: Jan Poul Sissener Bonafede (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg, drift og udvikling af fast ejendom samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-14 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Legale ejere: AVERI HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2013-11-14 tilføjes Navne: IMMOBILIARE ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Reelle ejere: Jan Poul Sissener Bonafede (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2013-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Stiftere: AVERI HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Vedtægter: 2013-11-14 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2013-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-26)