Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2013-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EUROPEAN FUR ELITE ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2023-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Skallingen ApS. (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-06-28 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer, Ole Rygaard Andersen (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Homarken 17, 6857 Blåvand (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Transportvej 7, 7620 Lemvig (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: jp.mink@hotmail.com (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-25 tilføjes Revisor: Ole Rygaard Andersen (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transportvej 7, 7620 Lemvig (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2017-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 3, 7673 Harboøre (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 3, 7673 Harboøre (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2016-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Slimmingevej 53, 4100 Ringsted (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2015-10-19 tilføjes Legale ejere: Lau, Chun Kei Alex (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2015-10-18 fjernes Legale ejere: Lau, Chun Kei Alex, Kristian Juul Nielsen (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 tilføjes Vedtægter: 2015-10-19 (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 fjernes Direktion: Kristian Juul Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slimmingevej 53, 4100 Ringsted (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2013-11-01 tilføjes Direktion: Kristian Juul Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Legale ejere: Lau, Chun Kei Alex, Kristian Juul Nielsen, Jan Pedersen (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2013-11-01 tilføjes Navne: JAK BUSINESS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-12)
Den 2013-11-01 tilføjes Reelle ejere: Lau, Chun Kei Alex, Jan Pedersen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2013-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2013-11-01 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2013-11-01 tilføjes Stiftere: Kristian Juul Nielsen, Jan Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre direktører i fællesskab. (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2013-11-01 tilføjes Vedtægter: 2013-11-01 (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2013-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-12)
Den 2013-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)