Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ralph Steen Nedergaard | 18.03.2024 | direktør |
Søren Lærkedal | 18.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Holt Kjær | 01.01.2017 | 18.03.2024 | adm. dir |
Ralph Steen Nedergaard | 04.03.2016 | 01.01.2017 | adm. dir |
Irina Aseeva Nedergaard | 25.10.2013 | 04.03.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Stenbæk Hansen | 23.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Allan Steen | 23.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Biehe Kreiner-Sasady | 23.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Roustgaard | 23.05.2016 | formand |
Ralph Steen Nedergaard | 04.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Holt Kjær | 01.01.2017 | 18.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Gauguin Houghton-Larsen | 23.05.2016 | 19.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Irina Aseeva Nedergaard | 30.09.2015 | 23.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Roustgaard | 30.09.2015 | 22.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ralph Steen Nedergaard | 30.09.2015 | 03.03.2016 | formand |