Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | ||||
Dekret | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderås 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Binavne: Vestsjællands murer og tømrer forretning ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-03-31 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-29 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Kontaktoplysninger: Elabd@stofanet.dk (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Legale ejere: Ibrahim El-Abd, Ahmad El-Abd (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Navne: EL-ABD ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Reelle ejere: Ibrahim El-Abd, Ahmad El-Abd (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Stiftere: Ibrahim El-Abd, Ahmad El-Abd (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-05-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2020-04-21 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-03-04 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-15 Statstidende Dekret
Den 2019-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-08 fjernes Direktion: Ibrahim El-Abd (direktion) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderås 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Elabd@stofanet.dk (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr.Stationsvej 21, st. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-09-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-26 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2016-01-26 tilføjes Binavne: Vestsjællands murer og tømrer forretning ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2016-01-26 tilføjes Vedtægter: 2016-01-26 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-08 tilføjes Legale ejere: Ibrahim El-Abd, Ahmad El-Abd (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2015-09-08 tilføjes Reelle ejere: Ibrahim El-Abd, Ahmad El-Abd (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr.Stationsvej 21, st. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2013-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hellig Andersvej 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-11-01 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2013-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellig Andersvej 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-10-29 tilføjes Direktion: Ibrahim El-Abd (direktion) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2013-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2013-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-03-31 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2013-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-29 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2013-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2013-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2013-10-29 tilføjes Navne: EL-ABD ApS (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2013-10-29 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2013-10-29 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2013-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2013-10-29 tilføjes Stiftere: Ibrahim El-Abd, Ahmad El-Abd (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2013-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2013-10-29 tilføjes Vedtægter: 2013-10-29 (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2013-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2013-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-08)