Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-07-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ETU FORSIKRING A/S. (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2023-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindbjerg Skovvej 7, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-11 fjernes Direktion: Peer Heitmann Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-08 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-11 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-11 fjernes Legale ejere: Peer Heitmann Madsen (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-11 fjernes Navne: PHM 2013 ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-11 fjernes Reelle ejere: Peer Heitmann Madsen (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-11 fjernes Stiftere: Peer Heitmann Madsen (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindbjerg Skovvej 7, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Direktion: Peer Heitmann Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-08 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Legale ejere: Peer Heitmann Madsen (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Navne: PHM 2013 ApS (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Reelle ejere: Peer Heitmann Madsen (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Stiftere: Peer Heitmann Madsen (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Vedtægter: 2013-07-08 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2013-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-02)