Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Revisor | Direktion | ||||
Kapital | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-07-05 sletter virksomheden Ejerskaber: ARIVE ApS. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 3, 4., 1256 København K (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-02 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-25 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-23 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-25 fjernes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-25 fjernes Legale ejere: REMEE GROUP MEDIA ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-25 fjernes Navne: ARIVE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-25 fjernes Reelle ejere: Remee Sigvardt Jackman (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-25 fjernes Stiftere: REMEE GROUP MEDIA ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2017-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-23 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-23 fjernes Revisor: Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2016-10-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-19 fjernes Direktion: Remee Sigvardt Jackman (direktør) (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-23 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-10-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-22 tilføjes Direktion: Remee Sigvardt Jackman (direktør) (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-09-22 tilføjes Revisor: Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2016-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-09-22 tilføjes Vedtægter: 2016-09-22 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 fjernes Direktion: Claus Molbech Bendtsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 fjernes Revisor: Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-04-08 tilføjes Revisor: Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-04-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2015-03-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2015-03-30 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2013-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 3, 4., 1256 København K (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-07-02 tilføjes Direktion: Claus Molbech Bendtsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2013-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-02 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-07-02 tilføjes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2013-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-07-02 tilføjes Legale ejere: REMEE GROUP MEDIA ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-07-02 tilføjes Navne: ARIVE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-07-02 tilføjes Reelle ejere: Remee Sigvardt Jackman (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-07-02 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2013-07-02 tilføjes Stiftere: REMEE GROUP MEDIA ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2013-07-02 tilføjes Vedtægter: 2013-07-02 (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2013-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2013-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-08)