Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Opløsningsstrussel seneste | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Digterparken 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Direktion: Steffan Holm (direktion) (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Kontaktoplysninger: steffan.holm@hotmail.com (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Legale ejere: Steffan Holm (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Navne: STEFFHOLM ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2013-07-18 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Reelle ejere: Steffan Holm (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Stiftere: Steffan Holm (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 tilføjes Reelle ejere: Steffan Holm (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2017-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Digterparken 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2860 Søborg (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-11-15 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-11-14 fjernes Hovedbranche: Servicestationer (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-15 tilføjes Kontaktoplysninger: steffan.holm@hotmail.com (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-10-19 tilføjes Vedtægter: 2016-10-19 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2013-07-18 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-07-18 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2013-07-17 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSKOMPLEMENTARAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSKOMPLEMENTARAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 195, 2860 Søborg (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Direktion: Steffan Holm (direktion) (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Shell/7-Eleven forretning på franchisebasis (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Servicestationer (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: Steffan Holm (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Navne: STEFFHOLM ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Stiftere: Steffan Holm (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Vedtægter: 2013-07-01 (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-14)