Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Boulevard 83, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-28 fjernes Direktion: Flemming Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-28 fjernes Navne: ISU PLUS HOLDING I ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Stiftere: Karin Solveig Sibani, Flemming Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Boulevard 83, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-26 tilføjes Direktion: Flemming Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder investering i kapitalandele, og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Navne: ISU PLUS HOLDING I ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Stiftere: Karin Solveig Sibani, Flemming Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion på 2 medlemmer eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Vedtægter: 2013-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)