Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-01 fjernes Bestyrelse: Per Asmund Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 fjernes Direktion: Jesper Frydensberg Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-01 fjernes Navne: AX IV EG HOLDING II ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 fjernes Stiftere: AX IV EG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-09-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-23 tilføjes Navne: AX IV EG HOLDING II ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-09-22 fjernes Navne: AX IT HOLDING II ApS (offentliggjort 2013-06-19)
Den 2013-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-23 tilføjes Vedtægter: 2013-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Rørdams Vej 13, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Rørdams Vej 13, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-19 tilføjes Bestyrelse: Per Asmund Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Direktion: Jesper Frydensberg Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Navne: AX IT HOLDING II ApS (offentliggjort 2013-06-19)
Den 2013-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Stiftere: AX IV EG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)