Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Navne | ||||
Vedtægter | Kapital | Direktion | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Kapitaldelvist | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2013-11-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Umove Øst A/S. (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: C HOLDING AF 10. MAJ 2007 A/S. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2015-04-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Umove A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2017-10-10 sletter virksomheden Ejerskaber: UM Leasing Øst 2020 A/S. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2021-09-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Umove Service ApS. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2023-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Umove Service II ApS. (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-12-31 fjernes Bestyrelse: Jérôme Maurice Olivier Emile Joseph Jeauffroy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-08-15 tilføjes Navne: Umove Holding A/S (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-14 fjernes Navne: UMOVE A/S (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 tilføjes Vedtægter: 2023-08-15 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-07-14 tilføjes Bestyrelse: Antonio Rosamina (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 tilføjes Vedtægter: 2023-03-06 (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-03-06 fjernes Bestyrelse: Brice Masselot (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 4.559.187,00 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-05 tilføjes Vedtægter: 2022-09-05 (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2022-08-01 tilføjes Bestyrelse: Jérôme Maurice Olivier Emile Joseph Jeauffroy (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-08-01 tilføjes Direktion: Annelise Arboe Sommer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-08-01 fjernes Direktion: Johnny Børge Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-07-31 fjernes Bestyrelse: Jérôme Maurice Olivier Emile Joseph Jeauffroy (formand) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-05-13 fjernes Legale ejere: CONSIGLI ApS (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 tilføjes Bestyrelse: Kjell Gunnar Schön (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-16 tilføjes Bestyrelse: Brice Masselot (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2019-05-16 fjernes Bestyrelse: Jérôme Robert Hervé Marie Almeras (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-16 tilføjes Legale ejere: Cube Denmark ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2018-07-15 fjernes Legale ejere: Cube Denmark ApS (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-28 tilføjes Direktion: Ole Steensbro (direktør) (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-28 fjernes Direktion: Brian Höyer (direktør) (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-08-28 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-02 fjernes Legale ejere: UM-MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-19 tilføjes Legale ejere: CONSIGLI ApS (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2017-05-04 tilføjes Legale ejere: UM-MANAGEMENT ApS, Cube Denmark ApS (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-05-04 fjernes Legale ejere: ARTHA TRANSPORT A/S (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-03 fjernes Legale ejere: UM-MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2017-05-19 tilføjes Vedtægter: 2017-05-19 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2017-05-04 tilføjes Vedtægter: 2017-05-04 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-04 tilføjes Bestyrelse: Jérôme Robert Hervé Marie Almeras (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2017-05-04 fjernes Bestyrelse: Klaus Thorsten Wollesen Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Direktion: Brian Höyer (direktør) (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2017-05-03 fjernes Direktion: Johnny Børge Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 4.559.181,00 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farverland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Gade 22, 3. th., 1052 København K (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-05-18 tilføjes Bestyrelse: Jan Severin Sølbæk (formand) (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2015-05-18 fjernes Bestyrelse: Mikael Brandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-17 fjernes Bestyrelse: Michael Vinther (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 3.376.679,00 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2015-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2015-04-10 tilføjes Legale ejere: UM-MANAGEMENT ApS, ARTHA TRANSPORT A/S (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2015-04-10 tilføjes Vedtægter: 2015-04-10 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2014-01-30 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2014-01-30 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed med drift af offentlig transport, herunder buskørsel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2013-12-12 tilføjes Vedtægter: 2013-12-12 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2013-12-09 tilføjes Bestyrelse: Mikael Brandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-09 fjernes Bestyrelse: Johnny Børge Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-09 tilføjes Direktion: Tim Valbøll (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-08 tilføjes Bestyrelse: Jan Severin Sølbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.062.745,00 (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2013-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Gade 22, 3. th., 1052 København K (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2013-06-12 tilføjes Bestyrelse: Johnny Børge Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-12 tilføjes Direktion: Johnny Børge Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Hovedbranche: Rutebuskørsel, by- og nærtrafik (offentliggjort 2013-06-26)
Den 2013-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2013-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Navne: UMOVE A/S (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2013-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-06-12 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Stiftere: Michael Vinther (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-06-19)
Den 2013-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)