Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: AZUMA ApS. (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AZUMA ApS. (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H.N.L. Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2019-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: HAO EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 tilføjes Vedtægter: 2019-02-06 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordholmen 2, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordholmen 2, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordholmen 2, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordholmen 2, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-07-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-11 tilføjes Legale ejere: Wei Lin (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2015-11-11 tilføjes Reelle ejere: Wei Lin (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2013-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordholmen 2, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2013-06-14 tilføjes Direktion: Wei Lin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2013-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2013-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Navne: HN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-06-18)
Den 2013-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Stiftere: Wei Lin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Vedtægter: 2013-06-14 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2013-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-18)
Den 2013-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)