Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Kapital | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2019-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Byleddet 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Hjemmeside: www.citylogistik-kbh.dk (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Kontaktoplysninger: cs@citylogistik-kbh.dk (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Legale ejere: CLCS HOLDING ApS, Hans Rohde (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Navne: 30062018 aps (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes ObligatoriskEmail: casper@citylogistik.dk (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Reelle ejere: Casper Svensson (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Stiftere: CLCS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-07-04 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-04 fjernes Bestyrelse: Casper Svensson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-04 fjernes Direktion: Casper Svensson (direktion) (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-07-30 tilføjes Navne: 30062018 aps (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-07-29 fjernes Navne: CITYLOGISTIK-KBH ApS (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-07-30 tilføjes Vedtægter: 2018-07-30 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-07-24 tilføjes ObligatoriskEmail: casper@citylogistik.dk (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-07-23 fjernes ObligatoriskEmail: lk@citylogistik.dk (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-07-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-30 tilføjes Reelle ejere: Casper Svensson (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-06-29 fjernes Reelle ejere: Casper Svensson (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-06-30 fjernes Revisor: Reviscan Revisorinteressentskab (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Vedtægter: 2018-06-30 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-30 fjernes Bestyrelse: Steen Mørkøv Kristiansen (formand) (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-06-30 fjernes Legale ejere: TEAM FG INVEST ApS, SMK ApS (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byleddet 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 22, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-16 tilføjes Bestyrelse: Casper Svensson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2017-05-16 fjernes Bestyrelse: Claus Finderup Grove (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-03 tilføjes ObligatoriskEmail: lk@citylogistik.dk (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-12 tilføjes Revisor: Reviscan Revisorinteressentskab (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2016-12-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 22, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2016-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 22, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-19 tilføjes Bestyrelse: Steen Mørkøv Kristiansen (formand) (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2016-08-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren og formanden for bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2016-08-19 tilføjes Vedtægter: 2016-08-19 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Legale ejere: SMK ApS (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2016-06-29 fjernes Legale ejere: PEDER & VITTA LYSGAARD HOLDING A/S, FURESØEN HOLDING A/S, NOSCA A/S (offentliggjort 2016-07-02)
Den 2016-06-30 fjernes Bestyrelse: Torben Winther (formand) (offentliggjort 2016-07-02)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-17 tilføjes Bestyrelse: Torben Winther (formand) (offentliggjort 2016-07-02)
Den 2015-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 22, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2015-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Teglgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Teglgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelstykket 1, 2450 København SV (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-07 tilføjes Hjemmeside: www.citylogistik-kbh.dk (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2015-10-07 tilføjes Kontaktoplysninger: cs@citylogistik-kbh.dk (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2015-09-28 tilføjes Legale ejere: PEDER & VITTA LYSGAARD HOLDING A/S, FURESØEN HOLDING A/S, NOSCA A/S, TEAM FG INVEST ApS, Hans Rohde (offentliggjort 2016-07-02)
Den 2015-09-25 tilføjes Legale ejere: CLCS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2015-09-24 fjernes Legale ejere: CLCS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 230.000,00 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2015-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2015-09-25 tilføjes Reelle ejere: Casper Svensson (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2015-09-25 tilføjes Vedtægter: 2015-09-25 (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2015-07-20 fjernes Legale ejere: Casper Svensson (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-03-01 fjernes Direktion: Nikolaj Thestrup (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-06-24 tilføjes Direktion: Nikolaj Thestrup (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-06-01 tilføjes Direktion: Casper Svensson (direktion) (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2013-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelstykket 1, 2450 København SV (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2013-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere grønne transportløsninger (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2013-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2013-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-06-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2013-06-01 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2013-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2013-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2013-06-01 tilføjes Legale ejere: Casper Svensson, CLCS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2013-06-01 tilføjes Navne: CITYLOGISTIK-KBH ApS (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2013-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2013-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2013-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2013-06-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2013-06-01 tilføjes Stiftere: CLCS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2013-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2013-06-01 tilføjes Vedtægter: 2013-06-01 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2013-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2013-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-06)