Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sara Emilie Molnar | 29.11.2018 | 28.06.2019 | direktør |
Nicolas Henrik Warchalowski | 25.04.2018 | 29.11.2018 | direktør |
Anders Boelskift | 03.02.2017 | 25.04.2018 | adm. dir |
Alexander Thomas Martensen-Larsen | 30.09.2015 | 03.02.2017 | adm. dir |
Rud Trabjerg Pedersen | 03.09.2014 | 30.09.2015 | adm. dir |
Anders Cleemann | 11.11.2013 | 03.09.2014 | adm. dir |
Mads Henrik Ryder | 01.08.2013 | 11.11.2013 | direktion |
Niels-Ole Nørgaard Mikkelsen | 10.06.2013 | 01.08.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Erik Hågestam | 22.11.2018 | 28.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Pia Katariina Juthström | 22.11.2018 | 28.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kaisa Anneli Rotkirch | 22.11.2018 | 28.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Juha Tapio Saarenheimo | 22.11.2018 | 28.06.2019 | formand |
Sara Emilie Molnar | 25.04.2018 | 22.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Nicolas Henrik Warchalowski | 25.04.2018 | 22.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jan Erik Hågestam | 25.04.2018 | 21.11.2018 | formand |
Martin Sahner Gundestrup Christiansen | 17.02.2017 | 25.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anders Boelskift | 03.02.2017 | 25.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Thomas Martensen-Larsen | 03.02.2017 | 25.04.2018 | formand |
Lotte Franch | 30.09.2015 | 17.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mads Henrik Ryder | 03.09.2014 | 03.02.2017 | formand |
Rud Trabjerg Pedersen | 03.09.2014 | 30.09.2015 | bestyrelse |
Alexander Thomas Martensen-Larsen | 11.11.2013 | 02.02.2017 | bestyrelse |
Anders Cleemann | 10.06.2013 | 11.11.2013 | bestyrelse |
Chris Bigler | 10.06.2013 | 11.11.2013 | bestyrelse |
Niels-Ole Nørgaard Mikkelsen | 10.06.2013 | 01.08.2013 | bestyrelse |