Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 32, st., 1264 København K (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkegade 19, 1., 1113 København K (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkegade 19, 1., 1113 København K (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2020-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Drogdensvej 13, 2791 Dragør (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: ad@aquadomus.dk (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drogdensvej 13, 2791 Dragør (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2017-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillegade 2, 1., 2791 Dragør (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-22 tilføjes Vedtægter: 2017-05-22 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-22 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillegade 2, 1., 2791 Dragør (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Drogdensvej 13, 2791 Dragør (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2013-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drogdensvej 13, 2791 Dragør (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2013-05-15 tilføjes Direktion: Johnny Øland (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og udlejning af husbåde og fast ejendom og anden dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Legale ejere: JOLAND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2013-05-15 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AQUA DOMUS ApS (offentliggjort 2013-05-15)
Den 2013-05-15 tilføjes Reelle ejere: Johnny Øland (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2013-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2013-05-15 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2013-05-15 tilføjes Stiftere: JOLAND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Vedtægter: 2013-05-15 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-05-15)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)