Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2013-04-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARLINGTON ApS. (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-01-08 sletter virksomheden Ejerskaber: AERIAL ApS. (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af lastbiler (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 tilføjes Vedtægter: 2022-03-25 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 fjernes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-27 tilføjes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2019-02-27 fjernes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af lastbiler (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2017-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-04 fjernes Legale ejere: ARLINGTON ApS (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2013-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Monrads Allé 1, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-10 tilføjes Direktion: Charlotte Arlington (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er (i) at eje kapitalandele i andre selskaber, (ii) at foretage udlejning af udstyr samt at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2013-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Legale ejere: ARLINGTON ApS, Charlotte Arlington (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2013-04-10 tilføjes Navne: ARLINGTON HOLDING ApS (offentliggjort 2013-04-12)
Den 2013-04-10 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Arlington (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2013-04-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2013-04-10 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2013-04-10 tilføjes Stiftere: Charlotte Arlington (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-10 tilføjes Vedtægter: 2013-04-10 (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2013-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-04-12)
Den 2013-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)