Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christopher Moyell Juul | 02.09.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ragn Toghøj Gaihede | 14.01.2022 | 02.09.2024 | direktør |
Malgorzata Tekla Rosell | 30.10.2015 | 14.01.2022 | direktør |
Malgorzata Tekla Rosell | 01.04.2013 | 19.10.2015 | direktør |