Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Navne | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-16 tilføjes Bestyrelse: Anne Marie Goul (formand) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-16 fjernes Bestyrelse: Bent Hakon Løfqvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-15 fjernes Bestyrelse: Martin Damholdt (formand) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-16 tilføjes Direktion: Martin Damholdt (direktør) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-16 fjernes Direktion: Bent Hakon Løfqvist (direktør) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-11 tilføjes Vedtægter: 2019-11-11 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-07-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ewe.dk (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-07 fjernes Kontaktoplysninger: psj@betterenergy.dk (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-06-12 tilføjes Bestyrelse: Bjarke Wolmar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-12 fjernes Bestyrelse: Dan Roholt Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-05-01 tilføjes Bestyrelse: Dan Roholt Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-05-01 fjernes Bestyrelse: Bjarke Wolmar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-15 tilføjes Bestyrelse: Bjarke Wolmar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2018-05-15 fjernes Bestyrelse: Rasmus Lildholdt Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-14 fjernes Bestyrelse: Bent Hakon Løfqvist (formand) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2018-05-15 tilføjes Direktion: Bent Hakon Løfqvist (direktør) (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2018-05-15 fjernes Direktion: Rasmus Lildholdt Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 2, 1609 København V (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-13 tilføjes Bestyrelse: Bent Hakon Løfqvist (formand) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2015-05-13 fjernes Bestyrelse: Mark Augustenborg Ødum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2014-12-22 tilføjes Formål: Partnerselskabets formål er direkte eller indirekte at erhverve, eje og drive solcelleanlæg i Tyskland. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-22 tilføjes Tegningsregel: Partnerelskabet tegnes af en direktør, af den samlede bestyrelse eller af komplementarselskabet. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-12-22 tilføjes Vedtægter: 2014-12-22 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2014-08-27 tilføjes Kontaktoplysninger: psj@betterenergy.dk (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2014-05-12 tilføjes Navne: BETTER ENERGY RED P/S (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2014-05-11 fjernes Navne: BE 6 P/S (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Bent Hakon Løfqvist, Dan Roholt Knudsen, Mbelenge Mapoko Ilondo, Martin Damholdt, Bjarke Wolmar, Katja Rudloff (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Bent Hakon Løfqvist (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2013-11-11 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-07-09)
Den 2013-11-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-09)
Den 2013-07-08 tilføjes Navne: BE 6 P/S (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-07-07 fjernes Navne: BE 6 A/S (offentliggjort 2013-04-11)
Den 2013-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2013-08-21)
Den 2013-07-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-04-11)
Den 2013-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2300 København S (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2013-04-01 tilføjes Bestyrelse: Mark Augustenborg Ødum (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-01 tilføjes Direktion: Rasmus Lildholdt Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-09)
Den 2013-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-04-01 tilføjes Navne: BE 6 A/S (offentliggjort 2013-04-11)
Den 2013-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-04-01 tilføjes Stiftere: Selskabet af 29.11.2016 A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-04-11)
Den 2013-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)