Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Relocation Group ApS. (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2020-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 28, st. tv., 1559 København V (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-19 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-01-20 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-01-20 fjernes Kontaktoplysninger: mail@housinggroup.dk (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-01-20 fjernes Legale ejere: A ASHTON HOLDING ApS, Midana Zemanic Blom (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-01-20 fjernes Navne: HOUSING GROUP A/S (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-01-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-01-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-01-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-01-20 fjernes Stiftere: PROCURA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2020-01-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-11-23 fjernes Bestyrelse: Antony Ashton (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-23 fjernes Direktion: Antony Ashton (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-13 fjernes Revisor: Konde ApS, statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-10-01 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Lykke Linderoth Kirk (formand) (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-16 tilføjes Revisor: Konde ApS, statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-08-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.269.633,00 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2017-02-27 fjernes Legale ejere: DANIELSEN INVEST ApS (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.069.633,00 (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2015-12-15 tilføjes Legale ejere: DANIELSEN INVEST ApS, A ASHTON HOLDING ApS, Midana Zemanic Blom (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2015-12-14 fjernes Legale ejere: Midana Zemanic Blom, A ASHTON HOLDING ApS, DANIELSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2015-10-01 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 28, st. tv., 1559 København V (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@housinggroup.dk (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2015-09-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@housinggroup.dk (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-29 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktøren eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2015-05-28 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Lykke Linderoth Kirk (formand) (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-05-28 fjernes Bestyrelse: Jan Vester Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-28 tilføjes Legale ejere: A ASHTON HOLDING ApS, DANIELSEN INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-05-28 tilføjes Vedtægter: 2015-05-28 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-13 tilføjes Legale ejere: Midana Zemanic Blom (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlejning af fast ejendom, og Facility Management samt virksomhed i relation hermed. (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2014-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-04-29 tilføjes Vedtægter: 2014-04-29 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-04-01 tilføjes Bestyrelse: Claus Schellerup (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-01 fjernes Bestyrelse: Rasmus Lildholdt Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@housinggroup.dk (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2014-04-01 fjernes Direktion: Mikael Danielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-02-21 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2013-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 2., 2300 København S (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2013-02-19 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Lildholdt Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-19 tilføjes Direktion: Mikael Danielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2013-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-02-19 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2013-02-19 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2013-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2013-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2013-02-19 tilføjes Navne: HOUSING GROUP A/S (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2013-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2013-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2013-02-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2013-02-19 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2013-02-19 tilføjes Stiftere: PROCURA HOLDING ApS (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2013-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-08-05)
Den 2013-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-30)